Charlotte Rosa Stocker-Bisang
wohnhaft in Küssnacht am Rigi, aus Neuenkirch Aktuelle Mandate: BISANG Bau AG Verbundene Personen: Priska Bisang-Schacher, Andreas Bisang, Walter Karl Bisang-Schacher So bleiben Sie über "Charlotte Rosa Stocker-Bisang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charlotte Rosa Stocker-Bisang"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charlotte Rosa Stocker-Bisang" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charlotte Rosa Stocker-Bisang"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charlotte Rosa Stocker-Bisang leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charlotte Rosa Stocker-Bisang arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Charlotte Rosa Stocker-Bisang
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charlotte Rosa Stocker-Bisang
Publikationsnummer: HR02-1005248701, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
BISANG Holzbau AG, in Küssnacht (SZ), CHE-205.719.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, Andreas, von Egolzwil, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bisang-Schacher, Walter Karl, von Egolzwil, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stocker-Bisang, Charlotte Rosa, von Neuenkirch, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Raffaele, von Triengen, in Luzern, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Teuffer, Silvio, von Schüpfheim, in Adligenswil, Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2973727, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
BISANG Schreinerei AG, in Küssnacht SZ, CHE-364.011.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6745720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang-Schacher, Walter Karl, von Egolzwil, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stocker-Bisang, Charlotte Rosa, von Neuenkirch, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-264.318.635), in Freienbach, Revisionsstelle [bisher: CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8)];
Bisang, Beat Robert, von Egolzwil, in Udligenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auf der Maur, Robert Franz, von Schwyz, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6745718, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
BISANG Holzbau AG, in Küssnacht SZ, CH-130.3.018.319-8, Erlistrasse 8, 6403 Küssnacht SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der BISANG Bau AG (bisher: Bisang AG, Küssnacht;
CH-130.0.004.325-6), in Küssnacht SZ, von der die neu gegründete BISANG Schreinerei AG, Küssnacht SZ (CH-130.3.018.318-2), ebenfalls einen Teil des Vermögens übernimmt. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 21.6.2012 Aktiven von CHF 1'161'819.85 und Fremdkapital von CHF 624'408.95. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Statutendatum:
21.06.2012.
Zweck:
Ausführung von Holzbau- und Zimmereiarbeiten, insbesondere in den Bereichen Elementbau und CNC Holzbearbeitung;
kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bisang-Schacher, Walter Karl, von Egolzwil, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stocker-Bisang, Charlotte Rosa, von Neuenkirch, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisang, Beat Robert, von Egolzwil, in Udligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.