Anton Stirnimann
wohnhaft in Hitzkirch, aus Luzern Aktuelle Mandate: Carrosserie Bueri AG in Liquidation Verbundene Personen: Slavko Vestemar So bleiben Sie über "Anton Stirnimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Anton Stirnimann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Anton Stirnimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Anton Stirnimann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Anton Stirnimann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Anton Stirnimann arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Anton Stirnimann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Stirnimann
Publikationsnummer: HR02-1005466239, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Wohnbau-Genossenschaft Steckborn, in Steckborn, CHE-103.344.904, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639935). [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Anton, von Buttisholz, in Steckborn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitzli, Martin, von Jonschwil, in Steckborn, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Daniela, von Grosshöchstetten, in Steckborn, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Marianne, von Vals, in Steckborn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Johanni, Rebekka, von Jenins, in Steckborn, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005455048, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Carrosserie Bueri AG, in Buchrain, CHE-106.280.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S.13, Publ. 5151358).
Firma neu:
Carrosserie Bueri AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12.04.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnimann, Anton, von Luzern, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchrain, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7134526, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Wohnbau-Genossenschaft Steckborn, in Steckborn, CH-440.5.004.428-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6777830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Willi, von Kemmental, in Steckborn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Rudolf, von Herdern, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Roger, von Wattwil, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stirnimann, Anton, von Buttisholz, in Steckborn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.