Marina Steiner-Maurer
wohnhaft in Wiler b. Utzenstorf, aus Zollikofen Aktuelle Mandate: Goldschmiede Uhrenatelier Maurer GmbH Verbundene Personen: Janik Roman Maurer, Ramona Burkhard So bleiben Sie über "Marina Steiner-Maurer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marina Steiner-Maurer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marina Steiner-Maurer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marina Steiner-Maurer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marina Steiner-Maurer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marina Steiner-Maurer arbeiten
Herstellung von Schmuck oder schmuckähnlichen Gütern
Herstellung von Schmuck oder schmuckähnlichen Gütern
Privatpersonen mit dem Namen Marina Steiner-Maurer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marina Steiner-Maurer
Publikationsnummer: HR02-1005974978, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Goldschmiede Uhrenatelier Maurer GmbH, in Biberist, CHE-109.817.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Beat, von Zollikofen, in Wiler bei Utzenstorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maurer-Sägesser, Jacqueline, von Zollikofen, in Wiler bei Utzenstorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Janik Roman, von Zollikofen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Burkhard, Ramona, von Zollikofen, in Kestenholz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Steiner-Maurer, Marina, von Zollikofen, in Wiler bei Utzenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: HR02-1005971664, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Goldschmiede Uhrenatelier Maurer GmbH, in Biberist, CHE-109.817.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, S.0, Publ. 2186571).
Statutenänderung:
20.02.2024. 20.02.2024.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 20.03.2003 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Goldschmiede-Atelier Maurer", in Biberist, gemäss Bilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 199'502.95 und Passiven von CHF 64'037.40, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 115'465.55 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Beat, von Zollikofen, in Wiler bei Utzenstorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Maurer-Sägesser, Jacqueline, von Zollikofen, in Wiler bei Utzenstorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Maurer, Janik Roman, von Zollikofen, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Ramona, von Zollikofen, in Kestenholz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Steiner-Maurer, Marina, von Zollikofen, in Wiler bei Utzenstorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.