Niklaus Steiger
wohnhaft in Uster, aus Waldkirch Aktuelle Mandate: Steiger Handels GmbH, Brunnehof-Lebensmittel AG Verbundene Personen: Beatrice Steiger So bleiben Sie über "Niklaus Steiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Niklaus Steiger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Niklaus Steiger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Niklaus Steiger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Niklaus Steiger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Niklaus Steiger arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Niklaus Steiger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Niklaus Steiger
Publikationsnummer: HR02-1004988792, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Dürnten, CHE-112.405.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2015, S.0, Publ. 2503813).
Statutenänderung:
15.09.2020.
Firma neu:
Steiger Handels GmbH.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Hägetstalstrasse 46, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmittel, Getränken und Waren aller Art, Kurierdienst, sowie Beratung und Führung von Detaillistengeschäften und Grosshandelsbetrieben und Import/Export von Alkoholika und Lebens- und Genussmittel sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004561647, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CHE-110.034.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Beatrice, von Waldkirch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Reto, von Davos, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, David, von Gempen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2503813, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Dürnten, CHE-112.405.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 24, Publ. 5991928).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00].