Dieter Sommer
wohnhaft in Beringen, aus Neuhausen am Rheinfall Aktuelle Mandate: Bürokonzept Schaller AG Verbundene Personen: Pascal Schaller, Andrea Kucher, Rolf Schaller und mehr So bleiben Sie über "Dieter Sommer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Sommer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Sommer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Sommer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Sommer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Sommer arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Sommer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Sommer
Publikationsnummer: HR02-1006116249, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT, Sektion beider Basel, in Basel, CHE-112.302.537, Verein (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3579057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bendzulla, Ralf Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Caroline, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Eiken, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Dieter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halmer, Fabian, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blapp, Nicole, von Basel, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Reto, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Honigmann, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Andreas, von Rebstein, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röösli, Christian, von Triengen, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006065913, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VERIT Immobilien AG, in Zürich, CHE-105.937.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2024, Publ. 1006055675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Stefan, von Reinach (AG), in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capeder, Ralf, von Surses, in Felsberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Martin, von Wyssachen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Dieter, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösch, Marcel, von Schaffhausen, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächtiger, Andrea, von Thalwil, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Greutmann, Achmed Andreas, von Beggingen, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldburger, Andrin, von Luzein, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006039153, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Schnell Haushaltapparate AG, in Aesch (BL), CHE-130.855.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005799127). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Dieter Andres, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoti, Albert, von Brislach, in Brislach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.