Anita Schwegler
wohnhaft in Bremgarten, aus Willisau Aktuelle Mandate: fenaco Genossenschaft Verbundene Personen: Johanna Maeva Gapany, Andrea-Sandra Neuenschwnader, Christian Saglini und mehr So bleiben Sie über "Anita Schwegler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Anita Schwegler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Anita Schwegler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Anita Schwegler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Anita Schwegler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Anita Schwegler arbeiten
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Handel (landwirtschaftliche Produkte und Tiere)
Privatpersonen mit dem Namen Anita Schwegler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Anita Schwegler
Publikationsnummer: HR02-1005441520, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Autopark Deeb AG, in Niederhasli, CHE-409.203.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160412).
Statutenänderung:
18.03.2022.
Firma neu:
Helix Solar Solutions AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Forchstrasse 300, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Handel, Verkauf und Installation von Produkten und Anlagen zur Gewinnung, Verteilung und Speicherung von Energie sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Darüber hinaus erbringt sie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der technischen, Ausrüstung von Strassen- und Wasserfahrzeugen, einschliesslich dem Handel mit nautischen Ausrüstungsgegenständen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Anita, von Wolhusen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuppisser, Urs, von Niederrohrdorf, in Tägerig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005160412, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Autopark Deeb AG, in Niederhasli, CHE-409.203.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004551644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Assaad Deeb, Zahed, von Wolhusen, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Anita, von Wolhusen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1004551644, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Autopark Deeb AG, in Niederhasli, CHE-409.203.557, Buchenhagstrasse 4, 8156 Oberhasli, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Motorfahrzeugen, einschliesslich Import und Export. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Aktien:
125 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwegler, Anita, von Wolhusen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Assaad Deeb, Zahed, von Wolhusen, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.