Reinhard Schöb-Broger
wohnhaft in Mogelsberg, aus Gams Aktuelle Mandate: R. Schöb-Broger Verbundene Personen: Martina Schöb So bleiben Sie über "Reinhard Schöb-Broger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reinhard Schöb-Broger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Reinhard Schöb-Broger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reinhard Schöb-Broger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Reinhard Schöb-Broger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Reinhard Schöb-Broger arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Reinhard Schöb-Broger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Reinhard Schöb-Broger
Publikationsnummer: HR02-1004470524, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schöb-Broger GmbH, in Neckertal, CHE-104.352.349, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 13, Publ. 5233814).
Firma neu:
Schöb-Broger GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöb-Broger, Reinhard, von Gams, in Mogelsberg (Neckertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb, Martina, von Gams, in Mogelsberg (Neckertal), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Schöb-Broger, Martina, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Erbengemeinschaft des Reinhard Otto Schöb, in Neckertal, bestehend aus Martina Monika Schöb geb. Broger, in Mogelsberg (Neckertal), Aurelia Schöb, in Appenzell und Cordula Schläpfer geb. Schöb, in Herisau, in Mogelsberg (Neckertal), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Huber, Christian, von Unterlunkhofen, in Trogen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5049042, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schöb-Broger GmbH, in Mogelsberg, CH-320.4.044.438-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2006, S. 11, Publ. 3482834).
Sitz neu:
Neckertal. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb-Broger, Reinhard, von Gams, in Mogelsberg (Neckertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Mogelsberg];
Schöb-Broger, Martina, von Gams, in Mogelsberg (Neckertal), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Mogelsberg].
Publikationsnummer: 5046572, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
R. Schöb-Broger, in Mogelsberg, CH-320.1.027.026-6, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 220 vom 12.11.1998, S. 7737).
Sitz neu:
Neckertal. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb-Broger, Reinhard, von Gams, in Mogelsberg (Neckertal), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mogelsberg];
Schöb-Broger, Martina, von Gams, in Mogelsberg (Neckertal), mit Einzelunterschrift [bisher: in Mogelsberg, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].