Urs P. Schoch
wohnhaft in Winterthur, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Personalvorsorgestiftung der Büro-Schoch AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Urs P. Schoch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs P. Schoch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs P. Schoch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs P. Schoch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs P. Schoch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs P. Schoch arbeiten
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Privatpersonen mit dem Namen Urs P. Schoch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs P. Schoch
Publikationsnummer: HR02-1005241977, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Büro Schoch AG, in Winterthur, CHE-105.955.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schoch, Nina, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Karin, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sager, David Henrik, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Lars Erik, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Muriel Nina, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5411234, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Büro Schoch direct AG, in Seuzach, CH-020.3.029.090-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2007, S. 22, Publ. 3867320).
Statutenänderung:
27.10.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Werner Schnellmann (CH-020.1.916.372-1), in Brütten, Revisionsstelle [bisher:Werner Schnellmann, in Wallisellen];
Studer, Christoph D., von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Eveline, von Homburg, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frutig, Nicole, von Wohlen bei Bern, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5037818, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Parkhaus AG Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.919.459-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 24, Publ. 4638062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheibler, Dr. Franz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Urs, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.