Christoph Lukas Schlatter
wohnhaft in Wabern, aus Konolfingen Aktuelle Mandate: dacord AG, Huber-Bautechnik AG Verbundene Personen: Stephan Peter Bolliger, Juanito Angelo Diggelmann, Adrian Beer und mehr So bleiben Sie über "Christoph Lukas Schlatter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Lukas Schlatter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Lukas Schlatter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Lukas Schlatter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Lukas Schlatter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Lukas Schlatter arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel (sonstiges)
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Lukas Schlatter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Lukas Schlatter
Publikationsnummer: HR02-1005504920, Handelsregister-Amt Bern, (36)
dacord GmbH, in Bern, CHE-453.914.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812095).
Statutenänderung:
15.06.2022. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Verrechnung von zwei Forderungen von insgesamt CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 320'484.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 250'056.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 100.00.
Firma neu:
dacord AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder elektronische Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Stephan Peter, von Schmiedrued, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schlatter, Christoph Lukas, von Konolfingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005270365, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Huber-Bautechnik AG, in Bern, CHE-105.871.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler, Eugen, von Kreuzlingen, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bächler, Meret, von Kreuzlingen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Sebastian, von Kreuzlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Pia, von Walkringen, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Adrian, von Tujetsch, in Langnau im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beer, Jasmin, von Tujetsch, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Christoph, von Konolfingen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004812095, Handelsregister-Amt Bern, (36)
dacord GmbH, in Bern, CHE-453.914.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799755).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Stephan Peter, von Schmiedrued, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schlatter, Christoph Lukas, von Konolfingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.