Claude Robert Schlapbach
wohnhaft in Thun, aus Steffisburg Aktuelle Mandate: BS Coaching Claude Schlapbach, CS ALLCONSULT Claude Schlapbach Verbundene Personen: Beatrice Schlapbach So bleiben Sie über "Claude Robert Schlapbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Robert Schlapbach"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Robert Schlapbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Robert Schlapbach"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude Robert Schlapbach leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude Robert Schlapbach arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Claude Robert Schlapbach
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Robert Schlapbach
Publikationsnummer: HR02-1005997785, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sozialfonds der Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-110.309.356, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froidevaux, Monique, von Le Noirmont, in Delémont, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Buman, Dominique, von Fribourg, in Fribourg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005520460, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412143).
Statutenänderung:
11.06.2022.
Name neu:
Swiss Leaders.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bertschi, Alexia, von Oberglatt, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Christoph Severin, von Wolfwil, in Meikirch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005157278, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sozialfonds der Schweizer Kader Organisation, in Zürich, CHE-110.309.356, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, S.0, Publ. 2598069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chercher, Samir, von Amriswil, in Lausanne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Eduard, von Rüdlingen, in Churwalden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Paul, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Schlapbach, Claude, von Steffisburg, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, Ursula, von Kirchberg (SG), in Windisch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prinz, Marco, von Samnaun, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.