Werner Schläppi-Maurer
wohnhaft in Guttannen, aus Guttannen Aktuelle Mandate: KriSTALL Guttannen, Kraftwerke Oberhasli AG und mehr Verbundene Personen: Josef Häfliger, Katharina Rufibach, Thomas Gasser und mehr So bleiben Sie über "Werner Schläppi-Maurer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Schläppi-Maurer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Werner Schläppi-Maurer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Schläppi-Maurer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Werner Schläppi-Maurer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Werner Schläppi-Maurer arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Verarbeitung von Holz
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Werner Schläppi-Maurer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Schläppi-Maurer
Publikationsnummer: HR02-1004746981, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rufibach und Schläppi AG, in Guttannen, CHE-103.143.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, S.0, Publ. 6504842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufibach-Perez, Hans, von Guttannen, in Guttannen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rufibach-Perez, Maria, von Guttannen, in Guttannen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläppi-Maurer, Werner, von Guttannen, in Guttannen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Schläppi, Beat, von Guttannen, in Guttannen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Roland, von Küssnacht (SZ), in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4239731, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz Genossenschaft, in Meiringen, CHE-105.798.297, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläppi-Maurer, Werner, von Guttannen, in Guttannen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Bergen, Urs, von Guttannen, in Innertkirchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Allenbach, Tanja, von Reichenbach im Kandertal, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Janine, von Hasliberg, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Brügger, Peter, von Guttannen, in Meiringen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linder, Oskar, von Meiringen, in Meiringen, Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5001620, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Raiffeisenbank Meiringen Genossenschaft, in Meiringen, CH-092.5.002.455-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2008, S. 4, Publ. 4669100).
Statutenänderung:
18.04.2009.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Innertkirchen Genossenschaft, in Innertkirchen (CH-092.5.001.806-6), gemäss Fusionsvertrag vom 15.01.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 88'501'026.84 und Fremdkapital von CHF 85'181'686.86 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten total 1'212 Anteile zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz Genossenschaft. [Bestimmung über den Geschäftskreis gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der Geschäftskreis umfasst neu die Gemeinden Meiringen, Hasliberg, Schattenhalb, Brienzwiler, Brienz BE, Hofstetten b. Brienz, Schwanden bei Brienz und Oberried am Brienzersee.].[Bestimmung über weitere publikationspflichtige Tatsachen gestrichen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen sind nicht berührt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläppi-Maurer, Werner, von Guttannen, in Guttannen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Alfred, von Altendorf, in Innertkirchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Heinz, von Aarwangen, in Oberried am Brienzersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiesser, Carl, von Schwändi, in Meiringen, Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bankleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Viktor, von Amden, in Innertkirchen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Hansjürg, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Fuchs, Markus, von Brienz BE, in Meiringen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Marti, Hermann, von Aarwangen, in Spiez, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].