Yvonn Scherrer
wohnhaft in Basel, aus Egnach Aktuelle Mandate: Stiftung Rudolf von Tavel Verbundene Personen: Federica Liechti, Fabienne Nathalie Peter, Léonie Von Tavel und mehr So bleiben Sie über "Yvonn Scherrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonn Scherrer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yvonn Scherrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonn Scherrer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yvonn Scherrer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yvonn Scherrer arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Yvonn Scherrer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonn Scherrer
Publikationsnummer: HR02-1006111978, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Werner Scherrer AG, in Ebnat-Kappel, CHE-491.352.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005424125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Yvonne, von Nesslau, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Werner, von Nesslau, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005777510, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Rudolf von Tavel, in Bern, CHE-110.340.337, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann-Epple, Beatrix Susy, von Grosshöchstetten, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterchi, Beat Paul, von Walkringen, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Yvonn, von Egnach, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005440034, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Scherrer Advisory & Education Services GmbH, finora in Wallisellen, CHE-115.270.589, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 243 del 15.12.2009, Pubbl. 5391722).
Statuti modificati:
24.03.2022.
Nuova sede:
Maggia.
Nuovo recapito:
ciapóm zott 12 , 6677 Aurigeno.
Nuovo scopo:
La società fornisce servizi di consulenza nei settori della gestione aziendale, della finanza, della gestione aziendale, così come nel coaching e nella formazione. La società può creare filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o costituire società aventi scopo identico o simile ed effettuare operazioni commerciali e finanziarie atte a promuovere lo scopo della società. Può anche acquisire, gestire e vendere beni immobili, titoli e diritti di licenza, assumere e concedere prestiti e fornire garanzie e altri titoli analoghi.
Fatti particolari:
[radiati: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Beat Scherrer Management Services (CH-020.1.007.113-6), in Wallisellen, gemäss Vertrag vom 03.12.2009 und Übernahmebilanz per 30.06.2009 mit Aktiven von CHF 42'697.25 und Passiven von CHF 21'865.60, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 831.65 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera:
per i dettagli si rinvia allo statuto.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email. [radiati: Gemäss Erklärung vom 03.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Secondo dichiarazione del 03.12.2009 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Scherrer, Beat Gottfried, da Zürich, in Aurigeno (Maggia), socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 10 quote da CHF 1'000.00 [finora: in Wallisellen];
Scherrer, Yvonne, da Zürich, in Aurigeno (Maggia), socia e gerente, con firma individuale, con 10 quote da CHF 1'000.00 [finora: in Wallisellen].