Bruno Scherer
wohnhaft in Hochdorf, aus Eschenbach (LU) Aktuelle Mandate: talsee AG Verbundene Personen: Markus Bachmann, Goris Oscar Felix Verburg, Roger François Pierre von der Weid und mehr So bleiben Sie über "Bruno Scherer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Scherer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bruno Scherer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Scherer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bruno Scherer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bruno Scherer arbeiten
Möbelherstellung
Möbelherstellung
Privatpersonen mit dem Namen Bruno Scherer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Scherer
Publikationsnummer: HR02-1005310225, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pensionskasse der Gübelin-Gesellschaften, in Luzern, CHE-109.768.237, Stiftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambord, Robert, von Grengiols, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Bruno Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Ruswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6857236, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft 'Untersiggingen', in Untersiggenthal, CH-400.5.016.138-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S. 2, Publ. 5641440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Bruno, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei-Schmid, Franziska, von Wölflinswil und Wittnau, in Untersiggenthal, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höchli-Foletti, Lucia, von Untersiggenthal und Klingnau, in Untersiggenthal, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Thomas, von Untersiggenthal und Ehrendingen, in Untersiggenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermann, Ursula, von Weiningen ZH, in Untersiggenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Adrian, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3585034, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft 'Untersiggingen', in Untersiggenthal, CH-400.5.016.138-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 2, Publ. 3159522).
Statutenänderung:
30.03.2006. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbricht-Wettstein, Franz, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Hedwig, von Stetten AG und Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lohschelder, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Erhard, von Boningen, in Obersiggenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Christoph, von Baden und Zeihen, in Untersiggenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scherer, Bruno, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frei-Schmid, Franziska, von Wölflinswil und Wittnau, in Untersiggenthal, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höchli-Foletti, Lucia, von Untersiggenthal und Klingnau, in Untersiggenthal, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beier, André, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pabst, Heinrich, von Gebenstorf und Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Baumgartner, Marcel, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].