Bernhard Josef Scheiber
wohnhaft in Wengen, aus Muttenz und Schattdorf Aktuelle Mandate: beni's bar GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Bernhard Josef Scheiber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernhard Josef Scheiber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bernhard Josef Scheiber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernhard Josef Scheiber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bernhard Josef Scheiber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bernhard Josef Scheiber arbeiten
Betreiben von Bars
Betreiben von Bars
Privatpersonen mit dem Namen Bernhard Josef Scheiber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Josef Scheiber
Publikationsnummer: 741824, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 3, publizierten TB-Eintrags Nr. 2111 vom 6.11.2002. Lauberhorn Startbar AG, in Lauterbrunnen, Führen etc. von Hotel- und Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 3, Publ. 723886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cova, Ariane Susanne, von Bönigen, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Cova, Arianne, von Muri bei Bern];
Scheiber, Bernhard Josef, von Muttenz, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Scheiber, Bernhard, von Schattdorf].
Publikationsnummer: 723886, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Dreispitz Freizeitanlagen AG, bisher in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.1998, S. 879).
Statutenänderung:
10.10.2002.
Firma neu:
Lauberhorn Startbar AG.
Sitz neu:
Lauterbrunnen.
Domizil neu:
Chalet Liane, 3823 Wengen.
Zweck:
Führen und Betreiben von Hotel- und Restaurationsbetrieben sowie von Freizeitanlagen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlagen im Zusammenhang mit der Gründung vom 7.4.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlageverträgen vom 07.04.1989 100 Namenaktien zu CHF 500.-- der 'Lehner + Partner, Architekturbüro AG', in Basel, und 100 Namenaktien zu CHF 500.-- der 'Architekturbüro Lanter AG', in Arlesheim, zum Preise von je CHF 50'000.--, insgesamt CHF 100'000.--, welcher Betrag an das Aktienkapital angerechnet wurde].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, die Mitteilungen an die Aktionäre mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haubensak, Doris, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Madeleine, von Gadmen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Actor AG, Treuhand- und Finanzgesellschaft, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubensak, Markus, von Basel, in Walchwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil BL, mit Einzelunterschrift];
Cova, Arianne, von Muri bei Bern, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Adrian, von Guggisberg, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiber, Bernhard, von Schattdorf, in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ACTA-TREUHAND Mélanie Motalla, in Basel, Revisionsstelle.