Franz Schädler
wohnhaft in Braunau, aus Einsiedeln Aktuelle Mandate: Verein OLDIE FLYERS, Lommis Verbundene Personen: Anton Halter, Bruno Berchtold So bleiben Sie über "Franz Schädler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Franz Schädler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Franz Schädler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Franz Schädler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Franz Schädler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Franz Schädler arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Franz Schädler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Franz Schädler
Publikationsnummer: 1149057, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Baustoffe Mels AG, in Mels, CH-320.3.070.040-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pool, Renato, von Savognin, in Triesen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schädler, Franz Xaver, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
John, Thomas, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Fidel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6898470, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Baustoffe Mels AG, in Mels, CH-320.3.070.040-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2011, S. 0, Publ. 6356728). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogt, Daniel Hans, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bechtiger, Natalie, von Mosnang, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pool, Renato, von Savognin, in Triesen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
John, Gerhard Georg, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schädler, Franz Xaver, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
EBERLE & PARTNER TREUHAND UND REVISION AG (CH-320.3.050.237-1), in Mels, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Verein OLDIE FLYERS, Lommis, in Lommis, c/o Bruno Berchtold, Kirchstrasse 4, 9506 Lommis, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2001.
Zweck:
Nicht-gewerbsmässiger Betrieb und Erhaltung von Oldtimer-Luftfahrzeugen, welche den Vereinsmitgliedern gehören und für welche der Verein die Halterschaft übernimmt.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von maximal 9 Mitgliedern und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Berchtold, Bruno, von Giswil, in Lommis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädler, Franz, von Einsiedeln, in Braunau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Krenmayr, Hanspeter, von Müllheim und Renan BE, in Matzingen, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Halter, Anton, von Emmen, in Oberbüren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident.