Yasar Sahin
wohnhaft in Aarau, aus Türkei Aktuelle Mandate: Kuzu-Anna GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Yasar Sahin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yasar Sahin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yasar Sahin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yasar Sahin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yasar Sahin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yasar Sahin arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Yasar Sahin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yasar Sahin
Publikationsnummer: HR02-1005319360, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Bau GmbH Aarau Rohr, in Aarau, CHE-378.719.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2020, Publ. 1005016037).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Firma neu:
Talent Bau GmbH.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Oltnerstrasse 95, 4663 Aarburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Yasar, türkischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yolcu, Sultan, von Ostermundigen, in Oftringen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005298350, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Cibolar AG, in Aarau, CHE-115.403.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Yasar, türkischer Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ali, Mehmed Murad, bulgarischer Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005240802, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sahin GmbH, in Aarau, CHE-218.729.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005133435).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sahin, Yasar, türkischer Staatsangehöriger, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hosseinzadeh Naghadeh, Yashar, iranischer Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].