Barbara Margrit Russi-Kempter
wohnhaft in Wil, aus Oberbüren Aktuelle Mandate: Wohnstoff Russi GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Barbara Margrit Russi-Kempter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Margrit Russi-Kempter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Barbara Margrit Russi-Kempter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Margrit Russi-Kempter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Barbara Margrit Russi-Kempter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Barbara Margrit Russi-Kempter arbeiten
Herstellung Textilien (ohne Kleidung)
Herstellung Textilien (ohne Kleidung)
Privatpersonen mit dem Namen Barbara Margrit Russi-Kempter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Barbara Margrit Russi-Kempter
Publikationsnummer: HR02-1005271609, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnstoff Russi GmbH, in Wil (SG), CHE-113.197.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, S.0, Publ. 4441237).
Firma neu:
Wohnstoff Russi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi-Kempter, Barbara Margrit, von Oberbüren, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1310679, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnstoff Hollenstein GmbH, in Wil SG, CHE-113.197.817, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 12, Publ. 5866158).
Statutenänderung:
21.01.2014.
Firma neu:
Wohnstoff Russi GmbH.
Zweck neu:
Verarbeitung und Verkauf von Textilprodukten sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Georg genannt Georges, von Bichelsee-Balterswil, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hollenstein, Brigitta genannt Brigitte, von Bichelsee-Balterswil, in Wil SG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russi-Kempter, Barbara Margrit, von Oberbüren, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.