Murielle Sarah Ruggli
wohnhaft in Wil, aus Hauptwil-Gottshaus Aktuelle Mandate: i2m immobilien ag, IMFA Immobilien AG Verbundene Personen: Iwan Valentin Ruggli, Iwan Valentin Ruggli So bleiben Sie über "Murielle Sarah Ruggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Murielle Sarah Ruggli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Murielle Sarah Ruggli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Murielle Sarah Ruggli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Murielle Sarah Ruggli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Murielle Sarah Ruggli arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Allgemeiner Hochbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Murielle Sarah Ruggli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Murielle Sarah Ruggli
Publikationsnummer: HR02-1005843793, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
i2m immobilien ag, bisher in Bischofszell, CHE-494.374.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 11.12.2020, Publ. 1005045659).
Statutenänderung:
13.09.2023.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Quellenstrasse 35, 9500 Wil SG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aljovic, Muamer, von Bischofszell, in Bischofszell, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Iwan, von Hauptwil-Gottshaus, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ruggli, Murielle Sarah, von Hauptwil-Gottshaus, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005800299, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
IMFA Immobilien AG, in Wil (SG), CHE-377.743.994, Quellenstrasse 35, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen, Halten und Verwalten von und den Handel mit Immobilien, Ausführung von Sanitärinstallationen, Handel mit Sanitärartikeln, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Immobilien (Verwaltungen, Vermittlungen, Planungen, Bauleitung) sowie den Betrieb einer Bauunternehmung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.07.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruggli, Iwan Valentin, von Hauptwil-Gottshaus, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruggli, Murielle Sarah, von Hauptwil-Gottshaus, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1210079, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Activa Tax GmbH, in Rebstein, CH-320.4.074.646-9, Kellershalden 6, 9445 Rebstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2013.
Zweck:
Ausführung sämtlicher Dienstleistungen im Treuhandwesen, insbesondere Erstellung von Buchhaltungen, Wirtschafts-, Unternehmens-, Finanz- und Steuerberatungen, Erstellung von Gutachten und Bewertungen sowie betriebswirtschaftliche Beratungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruggli, Iwan Valentin, von Hauptwil-Gottshaus, in Rebstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ruggli, Murielle Sarah, von Hauptwil-Gottshaus, in Rebstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.