Ralph Rütsche
wohnhaft in Lütisburg, aus Bütschwil-Ganterschwil Aktuelle Mandate: Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Genossenschaft, Genossenschaft Zeitgut Toggenburg Verbundene Personen: Christian Okle, Matthias Hefti, Irina Raschle und mehr So bleiben Sie über "Ralph Rütsche" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ralph Rütsche"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ralph Rütsche" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ralph Rütsche"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ralph Rütsche leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ralph Rütsche arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Ralph Rütsche
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ralph Rütsche
Publikationsnummer: HR02-1006024694, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Genossenschaft, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-105.784.496, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794897).
Statutenänderung:
08.03.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Die Bank kann im Rahmen des Geschäftsreglements der Raiffeisenbanken, soweit es ihrer Geschäftstätigkeit dient:
eigene Geschäftsstellen betreiben, Tochtergesellschaften gründen und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen;
Liegenschaften erwerben sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung erwerben, Liegenschaften veräussern sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Matthias, von Glarus Süd, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rütsche, Ralph, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raschle, Irina, von Neckertal, in St. Peterzell (Neckertal), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Okle, Christian, von Bussnang, in Hemberg (Neckertal), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005785978, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725154).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Markus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Roland, von Kirchlindach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Emma, genannt Emmy, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Susanne, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Monika, von Waldkirch, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Ralph, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg Station (Lütisburg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler Kuster, Pamela Marlis, von Altstätten, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpiger-Grob, Monika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann Schläpfer, Silvia Karin, von Ermatingen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler-Eggenberger, Meta, von St. Gallen, in Ebnat-Kappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsche, Claudia, von Basel, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fust, Felix Josef, von Mosnang, in Kirchberg SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen der Statutenänderung haben keine Änderungen erfahren.]
Publikationsnummer: HR02-1005290536, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Switzerland Global Enterprise, in Zürich, CHE-105.845.873, Verein (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Ralph, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.