Stephan Rohner
wohnhaft in Wislikofen, aus Zurzach Aktuelle Mandate: Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf Verbundene Personen: Phil Meier, David Spuhler, Cornelia Bogdan und mehr So bleiben Sie über "Stephan Rohner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephan Rohner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stephan Rohner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephan Rohner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stephan Rohner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stephan Rohner arbeiten
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Privatpersonen mit dem Namen Stephan Rohner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan Rohner
Publikationsnummer: HR02-1005401399, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf, in Siglistorf, CHE-309.184.729, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365778). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Stephan, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wislikofen, in Wislikofen];
Spuhler, David, von Zurzach, in Zurzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wislikofen, in Wislikofen].
Publikationsnummer: 3808937, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Verein Aargauer Naturstrom (ANS), in Aarau, CHE-113.835.931, Verein (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2371671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Stephan, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, René, von Birrhard, in Mülligen, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barmet, Peter, von Emmen, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hopp, Friedrich, von Staufen, in Staufen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keil, Andrej, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6895394, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Verein Aargauer Naturstrom (ANS), in Aarau, CH-400.6.029.172-0, Verein (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 3, Publ. 5926350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Erich Josef, von Schönholzerswilen, in Boniswil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Josef, von Schneisingen, in Schneisingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramuz, Philippe, von Sullens, in Birr, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Stephan, von Wislikofen, in Wislikofen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, René, von Birrhard, in Mülligen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.