Christoph Rieder
wohnhaft in Lommiswil, aus St. Stephan Aktuelle Mandate: RRN Technology GmbH Verbundene Personen: Oliver Rolli So bleiben Sie über "Christoph Rieder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Rieder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Rieder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Rieder"
|
|
Christoph Rieder
wohnhaft in Wiler (Lötschen), aus Wiler (Lötschen) Aktuelle Mandate: CR Holz & Stein Bau-GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christoph Rieder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Rieder"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Rieder" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Rieder"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Rieder leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Rieder arbeiten
Telefon und Telekommunikation
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Telefon und Telekommunikation
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Rieder
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Rieder
Publikationsnummer: 4090311, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vinarte SA in Liquidation, in Elsau, CHE-100.423.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890223).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Fabian, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4087507, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Aktiva Treuhand & Verwaltungs-AG, in Elsau, CHE-101.424.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, Publ. 5893932).
Firma neu:
Aktiva Treuhand & Verwaltungs-AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Andreas, von Grindelwald, in Zell (ZH), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Urs, von Elsau, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3890223, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vinarte SA, in Elsau, CHE-100.423.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, Publ. 5229538).
Firma neu:
Vinarte SA in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Christoph, von Grindelwald, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].