Christian Rappaz
wohnhaft in Fully, aus Evionnaz Aktuelle Mandate: FRIVAL SA, PraZap Sàrl Verbundene Personen: Blaise Moret, Joël-Marc Robert So bleiben Sie über "Christian Rappaz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Rappaz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Rappaz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Rappaz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Rappaz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Rappaz arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Rappaz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Rappaz
Publikationsnummer: HR02-1006124236, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
FRIVAL SA, à Martigny-Combe, CHE-276.906.537, société anonyme (No. FOSC 23 du 02.02.2018, Publ. 4032769).
Nouvelle raison sociale:
FRIVAL SA en liquidation.
Actions:
120'000 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 120'000 actions nominatives de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts].
Restriction à la transmissibilité:
Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 27.08.2024.
Inscription ou modification de personne(s):
Moret, Blaise, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, président du conseil d'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Rappaz, Christian Jean-Pierre, de Evionnaz, à Fully, administrateur, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Robert, Joël-Marc, de Ménières, à Ménières, administrateur, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 4176191, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Société coopérative d'habitation Evionnabitat, à Evionnaz, CHE-103.665.751, société coopérative (No. FOSC 31 du 14.02.2013, Publ. 7064756).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jacquemoud, Raymond, de Vérossaz, à Evionnaz, président, avec signature collective à deux;
Jordan, Robert, de Evionnaz, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Rappaz, Christian, de Evionnaz, à Evionnaz, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Rappaz, Damien, de Saint-Maurice, à Evionnaz, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publikationsnummer: 7174000, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
PraZap Sàrl, à Fully, CH-621.4.008.769-0, Rue de Vinseau 1, 1926 Fully, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.03.2013, 27.03.2013.
But:
toute activité dans le domaine immobilier, notamment achat, vente, rénovation, promotion, courtage et gestion d'immeubles ainsi que toute activité dans le domaine de la production journalistique et littéraire, et toute opération s'y rapportant, y compris l'import-export lié aux buts sociaux;
la société peut en outre exercer toute activité financière, commerciale et industrielle en rapport direct ou indirect avec ses buts;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec ses buts;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts et détenir des biens immobiliers ou des participations dans des sociétés immobilières.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: selon contrat authentique du 11.03.2013, est apportée à la société pour CHF 181'440.00 une part de copropriété de 1008/1714èmes de l'immeuble 28 sis sur la Commune d'Evionnaz, apport accepté pour ce prix, en échange duquel sont remises à l'apporteur 200 parts sociales de CHF 100.00 imputées sur le capital, le solde de CHF 161'440.00 étant inscrit au passif du bilan en sa faveur.
Reprise de biens envisagée:
la société envisage de reprendre pour le prix maximal de CHF 127'080.00 une part de copropriété de 706/1714èmes de l'immeuble 28 sis sur la Commune d'Evionnaz.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 11.03.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Rappaz, Christian, de Evionnaz, à Fully, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.