Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja
wohnhaft in Chennai, aus Indien Aktuelle Mandate: Ramco Systems Ltd Verbundene Personen: Alexander Eric Brunner, Ravikula Chandran Ramamurthy, Stephan Eschmann und mehr So bleiben Sie über "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja
Publikationsnummer: 3989866, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Triamun-Ramco Health Care Systems AG, in Muri bei Bern, CH-170.3.025.422-0, Entwicklung und Vermarktung von Software-Lösungen für Partner im Gesundheitswesen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2006, S. 2, Publ. 3252014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauderli, Alexander M. Dr., von Schönenwerd, in Weisslingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Peter, von Reigoldswil, in Bretzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raja, Pusapadi Ramasubramania Venketrama, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2932374, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Triamun-Ramco Health Care Systems AG (Triamun-Ramco Health Care Systems SA) (Triamun-Ramco Health Care Systems Ltd), bisher in Baar, CH-170.3.025.422-0, Entwicklung und Vermarktung von Software-Lösungen für Partner im Gesundheitswesen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2004, S. 25).
Gründungsstatuten:
15.11.2001.
Statutenänderung:
30.06.2005.
Uebersetzungen der Firma richtig:
(Triamun-Ramco Health Care Systems SA) (Triamun-Ramco Health Care Systems Ltd.).
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil:
Worbstrasse 201, 3073 Gümligen.
Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von Software-Lösungen für Partner im Gesundheitswesen sowie Erbringung zugehöriger Dienstleistungen (Beratung, Marketing, Engineering etc.).
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauderli, Alexander M. Dr., von Schönenwerd, in Weisslingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wagner, Peter, von Reigoldswil, in Bretzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Raja, Pusapadi Ramasubramania Venketrama, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stähli, Marc, von Adliswil, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Kangeldi, Eren, von Gerlafingen, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Ramco Systems Ltd, in Basel, Dienstleistungen im Bereich der Informatik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.44 vom 06.03.1997, S.1531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramamoorthy, Kamesh, indischer Staatsangehöriger, in Madras (IND), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sampath, Vijay, indischer Staatsangehöriger, in Madras (IND), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raja, Pusapadi Ramasubramania Venketrama, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IND), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Madras (IND), mit Kollektivpunterschrift zu zweien];
Bülhoff, Patricia, von Rheinfelden und Meilen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Allschwil];
Menon, Girish, indischer Staatsangehöriger, in Bombay (IND), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramachandran, Subramaniam, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IND), mit Einzelunterschrift.