Christopher Prinz
wohnhaft in Obfelden, aus Österreich Aktuelle Mandate: Prinz Various Media Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christopher Prinz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Prinz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christopher Prinz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Prinz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christopher Prinz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christopher Prinz arbeiten
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Privatpersonen mit dem Namen Christopher Prinz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christopher Prinz
Publikationsnummer: 1621731, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
audiotours GmbH, in Zürich, CHE-113.419.840, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 20, Publ. 5776532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweiger, Philipp, von Baar, in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Prinz, Christopher, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Christopher, von Uetendorf, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zaugg, Marco, von Wyssachen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6267532, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Prinz Various Media, bisher in Baar, CH-170.1.006.431-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2006, S. 14, Publ. 3508792).
Sitz neu:
Obfelden.
Domizil neu:
Kellerrainstrasse 2, 8912 Obfelden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Christopher, österreichischer Staatsangehöriger, in Obfelden, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von oesterreichischer Staatsangehöriger, in Baar].
Publikationsnummer: 5776532, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
audiotours GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.006.961-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2008, S. 23, Publ. 4562388).
Statutenänderung:
28.07.2010.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Hardturmstrasse 101, 8005 Zürich.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Umsetzung von Projekten im gesamten Bereich von auditivem Infotainment und den damit verbundenen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 100'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 13.06.2008 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 100'000.00 durch Ausgabe von 80 Stammanteile zu CHF 1'000.00 erhöht.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 13.06.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiger, Philipp, von Baar, in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Zaugg, Marco, von Wyssachen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (wie bisher);
Jenni, Christopher, von Uetendorf, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Prinz, Christopher, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].