Diana Pfeffer
wohnhaft in Rüdlingen, aus Rüdlingen und Deutschland Aktuelle Mandate: idea&form GmbH, IDEEundFORM diana pfeffer Verbundene Personen: Uwe Gerold Pfeffer, Uwe Gerold Pfeffer So bleiben Sie über "Diana Pfeffer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Diana Pfeffer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Diana Pfeffer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Diana Pfeffer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Diana Pfeffer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Diana Pfeffer arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Diana Pfeffer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Diana Pfeffer
Publikationsnummer: HR01-1005759143, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
idea&form GmbH (idea&form Ltd. liab. Co), in Rüdlingen, CHE-444.889.545, Oberdorfstrasse 4, 8455 Rüdlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2023. 25.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software sowie die Beratung in den Bereichen der Finanzdienstleistung. Unternehmensförderung und Prozessoptimierung und deren Schulung, sowie branchenverwandten Anwendungen. Die Gesellschaft ist berechtigt gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, zu erwerben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen, als auch Zweigniederlassungen zu gründen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pfeffer, Uwe Gerold, von Rüdlingen, in Rüdlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pfeffer, Diana, von Rüdlingen, in Rüdlingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005332927, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Belca GmbH in Liquidation, in St. Margrethen, CHE-105.645.216, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeffer, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Rüdlingen, Direktorin, mit Einzelunterschrift, .
Publikationsnummer: 4199077, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Belca Sagl, bisher in Tenero-Contra, CHE-105.645.216, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 18, Publ. 5480354).
Gründungsstatuten:
19.09.2000.
Statutenänderung:
19.02.2018.
Firma neu:
Balca GmbH.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 3, 9430 St. Margrethen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, das Halten und Verwalten von Immaterialgüterrechten und die Vergabe von Lizenzen an diesen sowie die Forschung und Entwicklung im Bereich Phytopharmaka. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen Tä-tigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Con dichiarazione della gerenza del 17.06.2009, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lenhart, Rosemarie, von Altnau, in Contra (Tenero-Contra), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Lenhart, Heinz, von cittadino germanico, in Contra (Tenero-Contra), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lenhart, Lando, von Altnau, in Contra (Tenero-Contra), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Dr. Riccarda Dolores, deutsche Staatsangehörige, in Bonn (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Pfeffer, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Rüdlingen, Direktorin, mit Einzelunterschrift.