Oke Petersen
wohnhaft in Schwarzenbek, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Leonardo-Stiftung Verbundene Personen: Anja Rosemarie Lange, Lothar Karl Willi Dittmer, Hans-Thomas Paulsen So bleiben Sie über "Oke Petersen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Oke Petersen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Oke Petersen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Oke Petersen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Oke Petersen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Oke Petersen arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Oke Petersen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Oke Petersen
Publikationsnummer: 2923361, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Leonardo-Stiftung, in Basel, CHE-110.380.555, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7179210).
Urkundenänderung:
02.06.2016.
Aufsichtsbehörde neu:
Die Stiftung bezweckt vorwiegend im Bereich der Geisteswissenschaften die Anregung, Förderung und Unterstützung von Forschungsaufgaben und die Auszeichnung und Verbreitung von beispielhaften geistigen schöpferischen Arbeiten im Einzelnen und Gemeinschaften;
unterstützt insbesondere auch Projekte, die von der Universität Basel nachweislich als förderungswürdig bezeichnet werden, fördert Aktivitäten, die der Universität Basel zugeordnet sind;
widmet sich zudem der Förderung der verschiedenen Kulturbereiche in Europa und damit der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls aller Europäer;
entfaltet ihre Tätigkeit durch Förderbeiträge (Preise, Stipendien, Publikationen usw.) und Schaffung oder Unterhaltung dem Stiftungszweck dienenden Einrichtungen;
kann sich daneben pionierhaft und konzentriert zeitgemässen und zukunftsträchtigen Aufgaben widmen, sich entsprechende Aufgaben suchen bzw. sich solche stellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wriedt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straubhaar, Prof. Dr. Thomas, von Thun, in Hamburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehmeier, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittmer, Lothar Karl Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Dittmer, Lothar, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Moos, Pius, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Petersen, Oke, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbek (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos];
Paehlke, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Wentorf bei Hamburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paulsen, Hans-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Segmüller Treuhand AG, in Littau].
Publikationsnummer: 7179210, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, publizierten TR-Eintrags Nr. 6127 vom 26.09.2012. Leonardo-Stiftung, in Basel, CH-270.7.001.206-3, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870242).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Pius, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Petersen, Oke, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbek (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos [nicht: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos];
Wehmeier, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6870242, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Leonardo-Stiftung, in Basel, CH-270.7.001.206-3, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 7, Publ. 5645292).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehmeier, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moos, Pius, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Petersen, Oke, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbek (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos].