Christian Marco Peter
wohnhaft in Arlesheim, aus Seeberg Aktuelle Mandate: Peter Heizungen AG, LedFox AG Verbundene Personen: Viktor Peter, Liselotte Peter, Viktor Peter So bleiben Sie über "Christian Marco Peter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Marco Peter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Marco Peter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Marco Peter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Marco Peter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Marco Peter arbeiten
Handel (sonstiges)
Herstellung Geräte für den Haushaltsbedarf
Handel (sonstiges)
Herstellung Geräte für den Haushaltsbedarf
Privatpersonen mit dem Namen Christian Marco Peter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Marco Peter
Publikationsnummer: 2052503, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Peter Heizungen AG, in Arlesheim, CHE-108.664.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 7, Publ. 4804866).
Statutenänderung:
12.03.2015.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Einzelfirma 'V. Peter Heizung', in Therwil, gemäss Übernahmebilanz per 01.07.1997 mit Aktiven von CHF 147'140.77 und Passiven von CHF 46'816.75, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 324.02 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basil Zimmermann AG (CH-280.3.918.008-9), in Therwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Viktor, von Seeberg, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Peter, Christian, von Seeberg, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1578095, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
LedFox GmbH, in Arlesheim, CHE-112.980.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 5, Publ. 5804762).
Statuten neu:
17.06.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 410'462.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 324'658.91 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 vollliberierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
LedFox AG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen und Einladungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Gemäss Erklärung vom 17.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Peter, Christian Marco, von Seeberg, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Peter, Viktor Joachim, von Seeberg, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7183590, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Salve Energie GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.026.213-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2012, Publ. 6809998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Christian, von Seeberg, in Arlesheim, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Lier, Petrus Antonius Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].