Luis Pestana
wohnhaft in Dübendorf, aus Portugal Aktuelle Mandate: Punto Media GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Dominique Marcel Eichler So bleiben Sie über "Luis Pestana" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luis Pestana"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luis Pestana" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luis Pestana"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luis Pestana leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luis Pestana arbeiten
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Privatpersonen mit dem Namen Luis Pestana
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luis Pestana
Publikationsnummer: HR02-1005051452, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Punto Media GmbH, in Dübendorf, CHE-115.859.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, S.0, Publ. 2111377).
Firma neu:
Punto Media GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana, Luis, portugiesischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1510783, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Punto Media GmbH, in Dübendorf, CHE-115.859.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 24, Publ. 5748204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Newbox Telecom GmbH (CH-170.4.002.098-4), in Dübendorf, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana, Luis, portugiesischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Eichler, Dominique Marcel, von Oberrohrdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5748204, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Punto Media GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.043.069-1, Bahnhofstrasse 57, 8600 Dübendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Verbreitung und Nutzung interaktiver Medien und E-Commerce;
das Betreiben eines multimedialen Verlages, sowie die Herstellung und der Vertrieb von Waren mit multimedialen Inhalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alcontex GmbH (CH-170.4.002.788-4), in Dübendorf, Gesellschafterin, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Newbox Telecom GmbH (CH-170.4.002.098-4), in Dübendorf, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pestana, Luis, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.