Marcel Hansjörg Perret
wohnhaft in Bern, aus Mels Aktuelle Mandate: Progresso GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Marcel Hansjörg Perret" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marcel Hansjörg Perret"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marcel Hansjörg Perret" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marcel Hansjörg Perret"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marcel Hansjörg Perret leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marcel Hansjörg Perret arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Marcel Hansjörg Perret
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Hansjörg Perret
Publikationsnummer: HR02-1005325631, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft PERMAKULTUR AUENHOF bei FELDBACH, in Hombrechtikon, CHE-373.402.241, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Labhart, Jaël, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret, Marcel, von Mels, in Bern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wischnitzky, Marc, von Niederrohrdorf, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peitz, Ellen, deutsche Staatsangehörige, in Mönchaltorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005052882, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft PERMAKULTUR AUENHOF bei FELDBACH, in Hombrechtikon, CHE-373.402.241, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barmettler Lutz, Beatrix, von Ennetmoos, in Zürich, Vizepräsidentin der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgemuth, Michael, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Labhart, Jaël, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perret, Marcel, von Mels, in Bern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pan, Marcus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wischnitzky, Marc, von Niederrohrdorf, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: 1933265, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Progresso GmbH, bisher in Baar, CHE-111.708.285, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1314037).
Gründungsstatuten:
07.11.2008.
Statutenänderung:
09.01.2015.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Nussbaumstrasse 26, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungsleistungen, Führungsunterstützungen und Schulungen im In- und Ausland. Zudem bezweckt sie die Erbringung von Tourismusdienstleistungen und Handel mit Ländern in und aus Lateinamerika. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mignot, Daniel, von Prilly, in Orselina, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret, Marcel Hansjörg, von Mels, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Perret, Marcel, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].