Christian Pechner
wohnhaft in Capellen, aus Genthod Aktuelle Mandate: Fairquote Coopérative, en liquidation Verbundene Personen: Reto Jungkind, Frederik de Cock So bleiben Sie über "Christian Pechner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Pechner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Pechner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Pechner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Pechner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Pechner arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Pechner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Pechner
Publikationsnummer: HR02-1004495250, Handelsregister-Amt Bern, (36)
HdF Verwaltungs GmbH, in Bern, CHE-314.219.210, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6076872).
Firma neu:
HdF Verwaltungs GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haudenschild, Ueli, von Niederbipp, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mascherpa, Jean-Michel, von Bioggio, in Le Grand-Saconnex, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Bruno, von Zollikon und Adliswil, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haus der Freimaurer (CHE-116.087.378), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Haus der Freimaurer (CH-036.7.048.853-5)];
Uster, Hans Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3441557, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
CULTURE OFFICE AG, in Gais, CHE-115.526.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, Publ. 5555664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3334121, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Haus der Freimaurer, in Bern, CHE-116.087.378, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pechner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Genthod, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigerio, Michele Pietro, von Alto Malcantone, in Montagnola (Collina d'Oro), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.