Christopher Niemeyer
wohnhaft in Zürich, aus Langnau im Emmental Aktuelle Mandate: Plan B Productions GmbH, Plan B Film GmbH Verbundene Personen: Hans Conrad Balthasar Vogel, Jessica Sonderegger, Hans Conrad Balthasar Vogel So bleiben Sie über "Christopher Niemeyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Niemeyer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christopher Niemeyer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Niemeyer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christopher Niemeyer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christopher Niemeyer arbeiten
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Produktion, Verleih und Vertrieb von Filmen
Privatpersonen mit dem Namen Christopher Niemeyer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christopher Niemeyer
Publikationsnummer: HR01-1004952507, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Plan B Productions GmbH, in Zürich, CHE-385.012.680, Rautistrasse 19, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, die Realisation/Produktion, sowie die Vermarktung und den Vertrieb audiovisueller Produkte. Die Gesellschaft kann sowohl im In-, als auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Plan B Film GmbH (CHE-110.136.067), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vogel, Hans Conrad, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Niemeyer, Christopher, von Langnau im Emmental, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Steuri + Partner AG (CHE-106.252.606), in Embrach, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2715041, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Plan B Film GmbH, in Zürich, CHE-110.136.067, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 24, Publ. 4717594).
Statutenänderung:
21.12.2015. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Christoph Urs, von Zürich und Filzbach, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Hans Conrad, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Niemeyer, Christopher, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Publikationsnummer: 1077270, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Plan B Film GmbH, in Zürich, Pfingstweidstrasse 31a, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, die Realisation/Produktion, sowie die Vermarktung und den Vertrieb audiovisueller Produkte Die Gesellschaft kann sowohl im In-, als auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Niemeyer, Christopher, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Vogel, Hans Conrad, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Menzi, Christoph Urs, von Zürich und Filzbach, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.