Dieter Neuhäusler
wohnhaft in Brissago, aus Deutschland Aktuelle Mandate: PLMC Sagl in liquidazione Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Dieter Neuhäusler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Neuhäusler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Neuhäusler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Neuhäusler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Neuhäusler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Neuhäusler arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Neuhäusler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Neuhäusler
Publikationsnummer: 5471344, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
PRO-CCA GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.002.246-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 15, Publ. 4970618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 20 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Publikationsnummer: 5360246, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
PLM-Team GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.006.449-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 16, Publ. 4973182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orleth, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--].
Publikationsnummer: 4973182, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
PLM-Team GmbH, in Hubersdorf, CH-241.4.006.449-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 14, Publ. 3794634).
Statutenänderung:
3.04.2009.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.04.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhäusler, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Memmingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--];
Augstburger, Markus, von Grosshöchstetten, in Hubersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--];
Orleth, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.--].