Yvonne Napper
wohnhaft in Arbon, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Penny Scavengers AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Yvonne Napper" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonne Napper"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yvonne Napper" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonne Napper"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yvonne Napper leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yvonne Napper arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Yvonne Napper
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonne Napper
Publikationsnummer: HR02-1004732934, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Penny Scavengers AG, bisher in Thayngen, CHE-239.567.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240335).
Statutenänderung:
02.10.2019.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
c/o Yvonne Napper, Seestrasse 17, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thayngen].
Publikationsnummer: 4240335, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Penny Scavengers AG, in Thayngen, CHE-239.567.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4091323, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Penny Scavengers AG(Penny Scavengers Ltd), in Thayngen, CHE-239.567.448, c/o Yvonne Napper, Frohsinnweg 2, 8240 Thayngen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit EDV-Komponenten und realisiert Hard- und Software-Projekte. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Informatik an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Thayngen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.