Dieter Mosig
wohnhaft in Kriens, aus Deutschland Aktuelle Mandate: hemo AG Verbundene Personen: Elisabeth Mosig-Iseli, Severine Mosig So bleiben Sie über "Dieter Mosig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Mosig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Mosig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Mosig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Mosig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Mosig arbeiten
Produktion von Werkzeugmaschinen
Produktion von Werkzeugmaschinen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Mosig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Mosig
Publikationsnummer: HR02-1005443199, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SwizzSolution AG, in Cham, CHE-398.817.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, S.0, Publ. 1892445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosig, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iseli, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemack, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1004655650, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
hemo AG, in Kriens, CHE-375.426.399, Dattenmattstrasse 12, 6010 Kriens, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Engineering-Bereich;
Herstellung von Werkzeugmaschinen-Zubehör sowie Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 14.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 übernimmt die Gesellschaft von Dieter Mosig, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, sein im Handelsregister nicht eingetragenes Einzelunternehmen hemo WERKZEUGBAU Mosig, in Kriens, mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 4150, GB Kriens, deren Wert zusammen CHF 1'476'003.77 beträgt und dem gesamten Fremdkapital sowie die auf dem Grundstück lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 1'375'346.36 zum Gesamtpreise von CHF 100'657.41, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 657.41 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Mosig, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mosig-Iseli, Elisabeth, von Hasle bei Burgdorf, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Convicta Treuhand AG (CHE-113.983.678), in Hochdorf, Revisionsstelle;
Mosig, Severine, von Hasle bei Burgdorf, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6165524, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SwizzSolution AG, in Zug, CH-170.3.035.721-0, c/o Aveva Trust SA, Steinhauserstrasse 70, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2011.
Zweck:
Produktion und Vertrieb von Geräten für die Augenchirurgie im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 09.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iseli, Hans Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mosig, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.