Katharina Moser-Hofer
wohnhaft in Biglen, aus Arni (BE) Aktuelle Mandate: Moser's Reisewelt GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Johanna Hofer Zouari So bleiben Sie über "Katharina Moser-Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katharina Moser-Hofer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Katharina Moser-Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Katharina Moser-Hofer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Katharina Moser-Hofer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Katharina Moser-Hofer arbeiten
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Erbringen übriger Reservierungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Katharina Moser-Hofer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Katharina Moser-Hofer
Publikationsnummer: 972283, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LaBelle Feeling Well GmbH, in Biglen, CH-035.4.036.403-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 5, Publ. 5493864).
Statutenänderung:
04.07.2013.
Firma neu:
Moser's Reisewelt GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Hofer, Katharina, von Arni BE, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5180152, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LaBelle Feeling Well GmbH, in Biglen, CH-035.4.036.403-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2006, S. 2, Publ. 3509070).
Statutenänderung:
18.05.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und der Verkauf von Reisen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'500.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Claire Catherine Françoise, von Thun, in Hammamet (TN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Hofer, Katharina, von Arni BE, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Hofer Zouari, Johanna, von Walkringen, in Barrket essahel (TN), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3509070, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LaBelle Feeling Well GmbH in Biglen, CH-035.4.036.403-7, Enetbachberg 77B, 3507 Biglen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.05.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und der Verkauf von Reisen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hofer Zouari, Johanna, von Walkringen, in Barrket essahel (TN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Moser-Hofer, Katharina, von Arni BE, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Wyttenbach, Claire Catherine Françoise, von Thun, in Hammamet (TN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.