Susanna Alexandra Moor
wohnhaft in Bern, aus Innertkirchen Aktuelle Mandate: Caffè Bar Gagarin GmbH Verbundene Personen: Hans Martin Amrein, Christian-Markus Gerber, Mathias Bürgi und mehr So bleiben Sie über "Susanna Alexandra Moor" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Susanna Alexandra Moor"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Susanna Alexandra Moor" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Susanna Alexandra Moor"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Susanna Alexandra Moor leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Susanna Alexandra Moor arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Susanna Alexandra Moor
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Susanna Alexandra Moor
Publikationsnummer: HR02-1005988732, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gelateria di Berna AG, in Bern, CHE-157.807.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Susanna Alexandra, von Innertkirchen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005283550, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gelateria di Berna AG, in Bern, CHE-157.807.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Hans Martin, von Luzern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Amrein, David Kaspar, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Amrein, Michael Benjamin, von Luzern, in Mühledorf BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Moor, Susanna Alexandra, von Innertkirchen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Oberholzer, Kim Nina, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6759720, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gelateria di Berna Amrein & Moor, in Bern, CH-036.2.051.843-5, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, Publ. 6427550).
Statuten neu:
21.06.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 241'999.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'449.51 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Gelateria di Berna AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Verkauf von Gelati, den Handel mit Gelati sowie die Planung und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Hans Martin, von Luzern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Moor, Susanna Alexandra, von Innertkirchen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Moor, Susanna, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Amrein, David Kaspar, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Amrein, David, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Amrein, Michael Benjamin, von Luzern, in Mühledorf BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Amrein, Michael, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].