Beat Mörgeli
wohnhaft in Birr, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Baugenossenschaft Schönau Verbundene Personen: Dimitra Oeler, Thomas Jordi, Stefan Hess und mehr So bleiben Sie über "Beat Mörgeli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Mörgeli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beat Mörgeli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Mörgeli"
|
|
Beat Mörgeli
wohnhaft in Uster, aus Schlatt (ZH) Aktuelle Mandate: BDO AG Verbundene Personen: Stephanie Claire Kok, Carol Gregor Alexander Lüthi, Nicolas Germiquet und mehr So bleiben Sie über "Beat Mörgeli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Mörgeli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beat Mörgeli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Mörgeli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Beat Mörgeli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Beat Mörgeli arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Beat Mörgeli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Mörgeli
Publikationsnummer: HR02-1005658388, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EVT Partners AG, in Zürich, CHE-114.964.583, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048642).
Statutenänderung:
23.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Allfinanzbereich, vor allem im Bereich Versicherungen, Vermögensverwaltung und Treuhand. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mörgeli, Beat, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Andreas M., von Fehraltorf, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005649176, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Achermann Wissen GmbH, in Kloten, CHE-115.555.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mörgeli, Beat, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Ronald, von Brittnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Roger, von Emmetten und Winterthur, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 115 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005539752, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baugenossenschaft Schönau, in Zürich, CHE-107.839.375, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4073977).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, Beat, von Winterthur, in Birr, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Gartmann, Corinne Cécile, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Stefan, von Wald (ZH), in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Thomas, von Wyssachen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.