Mariana Meola
wohnhaft in Hessigkofen, aus Sumiswald Aktuelle Mandate: Daniel und Mariana Meola GmbH Verbundene Personen: Daniel Meola So bleiben Sie über "Mariana Meola" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mariana Meola"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Mariana Meola" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mariana Meola"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Mariana Meola leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Mariana Meola arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Mariana Meola
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Mariana Meola
Publikationsnummer: 6462356, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Daniel und Mariana Meola GmbH, bisher in Twann, CH-073.4.014.982-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 4, Publ. 4959232).
Statutenänderung:
05.12.2011.
Sitz neu:
Hessigkofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 24, 4577 Hessigkofen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meola, Daniel, von Sumiswald, in Hessigkofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher:in Twann];
Meola, Mariana, von Sumiswald, in Hessigkofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: rumänische Staatsangehörige, in Twann].
Publikationsnummer: 931818, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Daniel und Mariana Meola GmbH, in Twann, Dorfgasse 81, 2513 Twann, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2003.
Zweck:
Betrieb eines Restaurationsbetriebes, Weinhandel sowie Verwaltung von Liegenschaften und anderer Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und immaterielle Werte vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der erloschenen Einzelfirma 'Taverna Romana, Meola', in Twann, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 18.03.2003 und Bilanz per 31.12.2002 Aktiven von CHF 208'569.07 und Passiven von CHF 71'387.15 zum Preis von CHF 137'181.92, wovon CHF 50'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 87'181.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Meola, Daniel, von Sumiswald, in Twann, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Meola, Mariana, rumänische Staatsangehörige, in Twann, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.