Peter Rudolf Meier
wohnhaft in Laufen, aus Wil (ZH) Aktuelle Mandate: Rud Meier Immob AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Peter Rudolf Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Rudolf Meier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Rudolf Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Rudolf Meier"
|
|
Peter Rudolf Meier
wohnhaft in Füllinsdorf, aus Pratteln Aktuelle Mandate: Fontemia GmbH Verbundene Personen: Christian Martin Böger So bleiben Sie über "Peter Rudolf Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Rudolf Meier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Rudolf Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Rudolf Meier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Rudolf Meier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Rudolf Meier arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel (sonstiges)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Peter Rudolf Meier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Rudolf Meier
Publikationsnummer: 934155, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Rud Meier Immob AG, in Pratteln, CH-280.3.915.265-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2007, S. 5, Publ. 4178622).
Statutenänderung:
18.06.2013. Gemäss Erklärung vom 18.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baud, Bruno, von Genf, in Nuglar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter Rudolf, von Wil ZH, in Bottmingen, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4178622, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Rud. Meier IMMOB AG, bisher in Rheinfelden, CH-280.3.915.265-0, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2007, S. 2, Publ. 3884582).
Gründungsstatuten:
29.01.1981.
Statutenänderung:
24.10.2007.
Firma neu:
Rud Meier Immob AG.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Zurlindenstrasse 21, 4133 Pratteln.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften und Beteiligung an andern Unternehmungen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rudolf, von Wil ZH, in Gempen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Baud, Bruno, von Genf, in Nuglar, Revisionsstelle [wie bisher].
Publikationsnummer: 3884582, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Rud. Meier IMMOB AG, bisher in Bottmingen, CH-280.3.915.265-0, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften sowie Beteiligung an andern Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2001, S. 7721).
Gründungsstatuten:
29.01.1981.
Statutenänderung:
23.03.2007.
Sitz neu:
Rheinfelden.
Domizil neu:
c/o Marcel Baud, Pulverweg 12, 4310 Rheinfelden.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften und Beteiligung an andern Unternehmungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
50 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rudolf, von Wil ZH, in Gempen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Baud, Bruno, von Genf, in Nuglar, Revisionsstelle [wie bisher].