Ernst Marti-Rothen
wohnhaft in Engi, aus Glarus Süd Aktuelle Mandate: E. Marti AG Verbundene Personen: Marc Roger Marti, Emilie Marti So bleiben Sie über "Ernst Marti-Rothen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Marti-Rothen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ernst Marti-Rothen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Marti-Rothen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ernst Marti-Rothen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ernst Marti-Rothen arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Ernst Marti-Rothen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Marti-Rothen
Publikationsnummer: HR02-1005231837, Handelsregister-Amt Glarus
Stiftung Landesplattenberg Engi, in Glarus Süd, CHE-109.431.430, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti-Rothen, Ernst, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 6158704, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Stiftung Landesplattenberg Engi, in Engi, CH-160.7.003.775-5, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 16, Publ. 5421502).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner-Sturm, Kaspar, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Elm, in Elm];
Baumgartner-Gnehm, David, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Engi, in Engi];
Huser-Hefti, Max, von Nesslau-Krummenau, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:in Engi];
Kundert, Robert, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Schwanden GL, in Engi];
Marti-Rothen, Ernst, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Engi, in Engi];
Streiff-Blumer, Hansjürg, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Schwanden GL, in Engi].
Publikationsnummer: 6054290, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
E. Marti AG, in Engi, CH-160.3.003.138-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 13, Publ. 5123564).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Rothen, Ernst, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Engi, in Engi];
Marti-Rothen, Emilie, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), mit Einzelprokura [bisher:von Engi, in Engi].