Enrica Looser
wohnhaft in Illnau, aus Wangen-Brüttisellen Aktuelle Mandate: AKRIBIS Welt der Spiele E. Looser Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Enrica Looser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Enrica Looser"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Enrica Looser" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Enrica Looser"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Enrica Looser leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Enrica Looser arbeiten
Herstellung von Gütern der Telekommunikation / Unterhaltungselektronik
Herstellung von Gütern der Telekommunikation / Unterhaltungselektronik
Privatpersonen mit dem Namen Enrica Looser
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Enrica Looser
Publikationsnummer: HR02-1005926900, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hugo Looser-Stiftung, in Wangen-Brüttisellen, CHE-110.122.131, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Enrica, von Wangen-Brüttisellen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirzel, Thomas, von Uster, in Volketswil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Peter, von Engelberg, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005514804, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hugo Looser-Stiftung, in Wangen-Brüttisellen, CHE-110.122.131, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Hugo, von Wangen-Brüttisellen, in Regensdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Reto, von Wangen-Brüttisellen, in Adliswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
Looser, Enrica, von Wangen-Brüttisellen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005255145, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elmobilien AG, in Zürich, CHE-112.126.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831278).
Firma neu:
Elmobilien AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Cronberg AG, Davidstrasse 38, 9000 St. Gallen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Enrica, von Wangen-Brüttisellen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser-Paardekooper, Marcella, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Markus, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hühner-Stocker, Gabrielle, von Zürich, in Nürensdorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cronberg AG (CHE-107.487.767), in St. Gallen, Liquidatorin.