Victoria Noelle Lillicrap de Harlow
wohnhaft in Genève, aus Vereinigtes Königreich Aktuelle Mandate: Accuro Trust (Switzerland) SA Verbundene Personen: Anne-Claire Monnier-Curty, Benjamin Gilpin, Anjela Selistrovskaia und mehr So bleiben Sie über "Victoria Noelle Lillicrap de Harlow" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Victoria Noelle Lillicrap de Harlow"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Victoria Noelle Lillicrap de Harlow" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Victoria Noelle Lillicrap de Harlow"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Victoria Noelle Lillicrap de Harlow leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Victoria Noelle Lillicrap de Harlow arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Victoria Noelle Lillicrap de Harlow
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Victoria Noelle Lillicrap de Harlow
Publikationsnummer: 6968762, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ethos Capital IV GP AG, in Cham, CH-170.3.022.560-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6320772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lillicrap, Victoria, britische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Civiale Vuillier, Cécile, französische Staatsangehörige, in Grilly (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broxup, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Thônex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Charman, Timothy James, genannt Tim, britischer Staatsangehöriger, in Monnetier-Mornex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6954786, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ethos Capital III AG, in Cham, CH-170.3.020.637-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6320770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lillicrap, Victoria, britische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Civiale Vuillier, Cecile, französische Staatsangehörige, in Grilly (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broxup, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Thônex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Charman, Timothy James, genannt Tim, britischer Staatsangehöriger, in Monnetier-Mornex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5941988, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 23, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'374 vom 08.11.2010. Ethos Capital IV GP AG, in Cham, CH-170.3.022.560-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 20, Publ. 5907572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lillicrap, Victoria, britische Staatsangehörige, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].