Eric Liechti
wohnhaft in Les Diablerets, aus Lauperswil Aktuelle Mandate: Parc des Sports des Diablerets S.A., Eric Liechti Verbundene Personen: Christian Michel Reber, Dario Pernet So bleiben Sie über "Eric Liechti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Liechti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eric Liechti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Liechti"
|
|
Eric Liechti
wohnhaft in Wohlen, aus Signau Aktuelle Mandate: Easy Dry Systems AG in Liquidation Verbundene Personen: Armin Vonplon, Michel Christof Indrizzi, Alwin Weber So bleiben Sie über "Eric Liechti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Liechti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eric Liechti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eric Liechti"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eric Liechti leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eric Liechti arbeiten
Erbringen von Sportdienstleistungen
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Erbringen von Sportdienstleistungen
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Eric Liechti
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eric Liechti
Publikationsnummer: HR02-1005575086, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
EST-Engineering Liechti GmbH, in Wohlen (AG), CHE-411.859.106, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, S.0, Publ. 1457003).
Firma neu:
EST-Engineering Liechti GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti-Nerozzi, Martha, von Signau, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Eric, von Signau, in Wohlen (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005549290, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schreinerei Liechti Amsoldingen AG, in Amsoldingen, CHE-133.420.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Erich, von Lauperswil, in Amsoldingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Liechti-Marti, Marianne, von Lauperswil, in Amsoldingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahl, Joshua, von Lenk, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haldi, Joel, von Saanen, in Grund b. Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3664579, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Easy Dry Systems AG, in Wohlen (AG), CHE-168.234.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2012, Publ. 6665552).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Eric, von Signau, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Indrizzi, Michel, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Alwin, von Zumikon, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.