Maximilian Leuze
wohnhaft in Steckborn, aus Deutschland Aktuelle Mandate: BOTTIMMO AG, BOTTICOM AG und mehr Verbundene Personen: Janette Ortner, Sophia Falck-Ytter, Silvio Rudolf Schaffner und mehr So bleiben Sie über "Maximilian Leuze" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Maximilian Leuze"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Maximilian Leuze" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Maximilian Leuze"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Maximilian Leuze leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Maximilian Leuze arbeiten
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Privatpersonen mit dem Namen Maximilian Leuze
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Maximilian Leuze
Publikationsnummer: HR02-1005783352, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
BOTTIMMO AG, in Kreuzlingen, CHE-224.999.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005618557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frenzel, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Silvio, von Gränichen, in Berlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuze, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leuze, Maximilian Sebastian, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Falck-Ytter, Sophia, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005647628, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
BOTTICOM AG, in Kreuzlingen, CHE-429.797.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456631).
Statutenänderung:
17.11.2022.
Sitz neu:
Steckborn.
Domizil neu:
Seestrasse 2, 8266 Steckborn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuze, Maximilian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen].
Publikationsnummer: HR02-1005632150, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
AXMAX HOLDING AG, in Kreuzlingen, CHE-222.706.090, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842571).
Statutenänderung:
17.11.2022.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Rebenweg 28, 8274 Tägerwilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuze, Maximilian Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen];
Jockwer, Dr. Axel Michael, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].