Max Lerch
wohnhaft in Scuol, aus Wynigen Aktuelle Mandate: Schlaf-Gesund-Konzept GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Alice Lerch So bleiben Sie über "Max Lerch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Max Lerch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Max Lerch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Max Lerch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Max Lerch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Max Lerch arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Max Lerch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Max Lerch
Publikationsnummer: HR02-1005899484, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Intercontrol AG, in Zürich, CHE-107.824.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005146448, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Vereinigte Pignons Fabriken AG, in Grenchen, CHE-102.174.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2916739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Max, von Rüegsau, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Urs, von Rüegsau, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Christoph, von Rüegsau, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerch, Jürg, von Rüegsau, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004946651, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Schlaf-Gesund-Konzept GmbH, in Solothurn, CHE-444.758.481, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559901).
Firma neu:
Schlaf-Gesund-Konzept GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil: bei Max Lerch, Sainas 152 A, 7551 Ftan. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.07.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Max, von Wynigen, in Scuol, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Derendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lerch, Alice, von Wynigen, in Scuol, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Derendingen].