Enrico Lepri
wohnhaft in Lengnau, aus Wattwil Aktuelle Mandate: Danado AG Verbundene Personen: Aurelio Lepri So bleiben Sie über "Enrico Lepri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Enrico Lepri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Enrico Lepri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Enrico Lepri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Enrico Lepri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Enrico Lepri arbeiten
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Privatpersonen mit dem Namen Enrico Lepri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Enrico Lepri
Publikationsnummer: HR02-1005674335, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Lepri GmbH, in Lengnau (AG), CHE-482.088.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, S.0, Publ. 6853932).
Firma neu:
Lepri GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepri, Enrico, von Wattwil, in Lengnau (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004831602, Handelsregister-Amt Zug, (170)
HAFAG, Handels- & Finanzierungs AG, bisher in Lengnau (AG), CHE-102.945.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6854658).
Statutenänderung:
16.12.2019.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 45, 6330 Cham.
Zweck neu:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigenen und fremde Rechnung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lepri, Enrico, von Wattwil, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Michael, von Baden und Zollikon, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Funk, Alice, von Zollikon, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3204377, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Lehner AG, Maschinenfabrik, in Untersiggenthal, CHE-102.077.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3138167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lepri, Enrico, von Wattwil, in Lengnau (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.