Martin Leemann
wohnhaft in Thun, aus Winterthur Aktuelle Mandate: Tijera del Diablo, Martina Leemann Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Martin Leemann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin Leemann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martin Leemann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin Leemann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martin Leemann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martin Leemann arbeiten
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Privatpersonen mit dem Namen Martin Leemann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Leemann
Publikationsnummer: HR01-1005787984, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Karussell Secondhand Shop KLG, in Kloten, CHE-497.140.894, Dietlikerstrasse 21, 8302 Kloten, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.07.2023.
Zweck:
Handel mit Secondhand Artikel für Kinder.
Eingetragene Personen:
Abate, Ramona, von Sion, in Kloten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leemann, Martina, von Meilen, in Kloten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6202388, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Frens Trading AG, bisher in Rubigen, CH-035.3.008.764-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 5, Publ. 5955228).
Gründungsstatuten:
16.01.1987.
Statutenänderung:
06.06.2011.
Firma neu:
Immo Trading Swiss AG.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Industriestrasse 21, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Immobilien, die Durchführung von Bauten, Renovationen und Sanierungen, sowie Bauleitung und Projektmanagement. Nebenzwecke siehe Statuten.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 06.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leemann, Martin, von Winterthur, in Gwatt (Thun), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mürner, Johann, von Reichenbach im Kandertal, in Wabern (Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidlin, Reinhard, von Schlierbach, in Toffen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
SRT AG (CH-020.3.006.514-6), in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bobst, Roger, von Oensingen, in Kestenholz, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5955228, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Frens Trading AG, in Rubigen, CH-035.3.008.764-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2006, S. 3, Publ. 3331630).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRT AG (CH-020.3.006.514-6), in Rüti ZH, Revisionsstelle;
Leemann, Martin, von Winterthur, in Gwatt (Thun), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Bern].