Dejan Lazarevic
wohnhaft in Unterägeri, aus Unterägeri Aktuelle Mandate: Metalldienste GmbH Verbundene Personen: Dusko Lazarevic So bleiben Sie über "Dejan Lazarevic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dejan Lazarevic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dejan Lazarevic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dejan Lazarevic"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dejan Lazarevic leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dejan Lazarevic arbeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Herstellung von Gütern aus Metall
Privatpersonen mit dem Namen Dejan Lazarevic
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dejan Lazarevic
Publikationsnummer: HR02-1004681751, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KittExpress GmbH, in Neftenbach, CHE-110.055.664, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Andreas, von Winterthur, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00;
Dürst, Rudolf, von Glarus, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lazarevic, Stanimir, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 38'000.00;
Lazarevic, Dejana, von Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3018737, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
LDD Agency GmbH, bisher in Zug, CHE-115.836.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014).
Statutenänderung:
13.07.2016.
Firma neu:
Metalldienste GmbH.
Sitz neu:
Sins.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 31, 5643 Meienberg.
Zweck neu:
Entwicklung, Projektierung und Betrieb von Werkstätten für die Herstellung von Stahlkonstruktionen, Metallbauarbeiten, Apparatebau, Abkantprofilen sowie Handel mit Eisenwaren;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lazarevic, Dejan, von Unterägeri, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lazarevic, Dusko, von Unterägeri, in Unterägeri, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1761901, Handelsregister-Amt Zug, (170)
LDD Agency GmbH, in Zug, CHE-115.836.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 20, Publ. 5732776).
Statutenänderung:
01.10.2014.
Zweck neu:
Entwicklung, Projektierung, Herstellung sowie Vertrieb und Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Spielzeug, Wohneinrichtungsgegenständen und Dekorationsware. Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Konstruktion und Materialverarbeitung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lazarevic, Dejan, von Unterägeri, in Unterägeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lazarevic, Dusko, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.