Laurens Last
wohnhaft in Firenze, aus Niederlande Aktuelle Mandate: SIG Group AG Verbundene Personen: Thomas Johannes Willi Dittrich, Isabelle Riege, Gavin John Steiner und mehr So bleiben Sie über "Laurens Last" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Laurens Last"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Laurens Last" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Laurens Last"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Laurens Last leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Laurens Last arbeiten
Unternehmensführung und Verwaltung
Unternehmensführung und Verwaltung
Privatpersonen mit dem Namen Laurens Last
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Laurens Last
Publikationsnummer: HR02-1006090484, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
SIG Group AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-173.759.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062443).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Last, Laurens, niederländischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in West End (KY)].
Publikationsnummer: HR02-1005450137, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
SIG Combibloc Group AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-173.759.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005350034).
Statutenänderung:
07.04.2022.
Firma neu:
SIG Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SIG Group SA) (SIG Group Ltd). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine Anpassung der Bestimmungen über das genehmigte Kapital vom 21.04.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten vorgenommen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.04.2021 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine Anpassung der Bestimmungen über das bedingte Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten vorgenommen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine Anpassung der Bestimmungen über das bedingte Kapital vorgenommen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wright, Nigel Stewart, kanadischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Last, Laurens, niederländischer Staatsangehöriger, in West End (KY), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.