Daniel Kull
wohnhaft in Zürich, aus Niederlenz Aktuelle Mandate: Flughafen Zürich AG Verbundene Personen: Armend Imeri, Fabian Lukas Brühwiler, Sophie Busin und mehr So bleiben Sie über "Daniel Kull" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Kull"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Kull" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Kull"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Kull leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Kull arbeiten
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Kull
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Kull
Publikationsnummer: 2006735, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zurich Airport International AG, in Kloten, CHE-109.413.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1740803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Stefan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri Kaminski, Lukas, von Buttisholz, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Daniel, von Niederlenz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Thomas, von Aarau und Berlingen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Tobias, von Vordemwald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmucki, Daniel, von Guggisberg, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Conrad, Stefan, von Nods, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Martin, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brosi, Lukas, von Hochwald, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etzold, Ralf, von Winkel, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5486800, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Unique Airports Worldwide AG, in Kloten, CH-020.3.025.276-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2008, S. 23, Publ. 4413130).
Statutenänderung:
11.01.2010.
Firma neu:
Zurich Airport International AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Urs, von Buch SH, in Rickenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Thomas, von Aarau und Berlingen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widrig, Stefan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri Kaminski, Lukas, von Buttisholz, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chariatte, Marc Antoine, von Porrentruy, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Daniel, von Niederlenz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4902214, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Flughafen Zürich AG, in Kloten, CH-020.3.909.075-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S. 22, Publ. 4723334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Max, von Bülach, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidhauser, Dr. Barbara, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kull, Daniel, von Niederlenz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chariatte, Marc Antoine, von Porrentruy, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Russo, Giovanni, von Gerzensee, in Ammerswil, mit Kollektivprokura zu zweien.